Шафигуллин
Ринат Ильдусович
Член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению
Лениногорский избирательный округ № 36
Член партии "Единая Россия"
Дата наделения полномочиями: 8 сентября 2019 г.
Законодательные инициативы
• Родился 30 марта 1968 года.
• Образование - высшее, окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
• Почетный нефтяник Министерства энергетики Российской Федерации, имеет звание «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники».
• Награжден почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан.
• Избирался депутатом Альметьевского сельского Совета муниципального района Республики Татарстан.
• Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2019 гг.)
• Заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Телефон:
E-mail:
Адреса приема граждан
Здание Лениногорского ЗАГСа
-
День: Каждый второй четверг месяца
-
Время: с 16.00 до 18.00
-
Место приема: г.Лениногорск, ул.Булгакова, д.1а
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года)
Деятельность
Законодательные инициативы
Биография
• Родился 30 марта 1968 года.
• Образование - высшее, окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
• Почетный нефтяник Министерства энергетики Российской Федерации, имеет звание «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники».
• Награжден почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан.
• Избирался депутатом Альметьевского сельского Совета муниципального района Республики Татарстан.
• Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2019 гг.)
• Заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Контакты
Телефон:
E-mail:
Адреса приема граждан
Здание Лениногорского ЗАГСа
-
День: Каждый второй четверг месяца
-
Время: с 16.00 до 18.00
-
Место приема: г.Лениногорск, ул.Булгакова, д.1а
Сведения о доходах
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (за отчетный финансовый год с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года)